Daniel Kubec
ČAFC
26 let
Statistiky
3
vstřelené branky
23
odehrané zápasy
1181
odehrané minuty
4
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Přestup | 18.02.2003 | 26.07.2006 | SK Černolice, z.s. | Sokol Mníšek p.Brdy |
Hostování | 14.07.2005 | 30.06.2006 | SK Černolice, z.s. | Sokol Mníšek p.Brdy |
Zrušení hráče změnou oddílu převodem práv | 26.07.2006 | 12.07.2007 | Oddíl neurčen | |
Přestup | 26.07.2006 | 02.08.2016 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. |
Hostování | 06.04.2007 | 30.06.2007 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | SK Sparta Krč |
Hostování | 04.09.2007 | 31.12.2007 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | MFK Dobříš |
Hostování | 27.03.2008 | 30.06.2008 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | MFK Dobříš |
Hostování | 19.08.2008 | 31.12.2008 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | MFK Dobříš |
Hostování | 01.09.2009 | 31.12.2009 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | SK Slavia Praha - fotbal a.s. |
Hostování | 02.03.2010 | 30.06.2011 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | SK Slavia Praha - fotbal a.s. |
Ukončení hostování | 11.08.2011 | 30.06.2012 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | SK Slavia Praha - fotbal a.s. |
Ukončení hostování | 23.01.2015 | 30.06.2015 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Ukončení hostování | 09.07.2015 | 31.12.2015 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Ukončení hostování | 15.02.2016 | 30.06.2016 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Přestup | 02.08.2016 | 16.03.2017 | Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. |
Přestup | 16.03.2017 | 16.09.2017 | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Přestup | 16.09.2017 | 06.03.2018 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. |
Přestup | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Přestup | 16.03.2018 | 03.08.2018 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | SK Hořovice, z.s. |
Přestup | 03.08.2018 | 26.02.2019 | SK Hořovice, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Volný přestup | 26.02.2019 | 01.07.2019 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | ČAFC Praha z.s. |
Ukončení hostování | 23.01.2015 | 30.06.2015 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Ukončení hostování | 09.07.2015 | 31.12.2015 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Ukončení hostování | 15.02.2016 | 30.06.2016 | Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Přestup | 02.08.2016 | 16.03.2017 | Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. |
Přestup | 16.03.2017 | 16.09.2017 | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Přestup | 16.09.2017 | 06.03.2018 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. |
Přestup | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Sportovní sdružení Ostrá, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Přestup | 16.03.2018 | 03.08.2018 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | FK Hořovicko, z.s. |
Přestup | 03.08.2018 | 26.02.2019 | FK Hořovicko, z.s. | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. |
Volný přestup | 26.02.2019 | 01.07.2019 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | ČAFC Praha z.s. |